序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宁 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 刘妮 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宁
|
|
2 |
刘妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-05 | 股东变更 |
李东强 , [退出]刘妮
|
刘妮 ,刘宁 [新增]
|
2 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李睿智 [退出]
|
刘宁 [新增]
|
3 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
李睿智
|
刘宁
|
4 | 2020-08-05 | 章程备案 |
无
|
2020-07-28新章程
|
5 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李东强 [退出]
|
刘妮 [新增]
|
6 | 2019-11-01 | 联络员备案 |
李睿智 *** 备案手机:***
|
李睿智 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-11-01 | 联络员备案 |
李睿智 *** 备案手机:***
|
祖金萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-04-23 | 股东变更 |
李东强 ,李睿智 [退出]
|
李东强 ,刘妮 [新增]
|
9 | 2019-04-23 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-04-12 | 联络员备案 |
李睿智 *** 备案手机:***
|
李睿智 *** 备案手机:*** (网上办理)
|