序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘建良 | 51% | 2040.0万人民币 |
2 | 刘雄 | 49% | 1960.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建良
|
|
2 |
李振民
|
|
3 |
刘雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
刘建良 *** 备案手机:***
|
刘建良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘坤 [退出]
|
李振民 [新增]
|
3 | 2020-03-26 | 章程备案 |
|
新章程
|
4 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
刘建良 *** 备案手机:***
|
刘建良 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-04-29 | 股东变更 |
刘建良 ,刘坤 , [退出]刘雄
|
刘建良 ,刘雄
|
6 | 2019-04-29 | 章程备案 |
无
|
2019-04-26通过公司新章程。
|