序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王湘衡 | 80% | 2240.0万人民币 |
2 | 王光强 | 20% | 560.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王光强
|
|
2 |
王文建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南皇宇幕墙门窗有限公司麓谷分公司
|
谭佩 | 2020-08-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 经营范围变更 |
铝合金、塑钢门窗材料、五金及配件的生产、销售;中空节能玻璃的生产、加工;铝合金门窗、幕墙及塑钢门窗的制作、安装、销售及工程施工(凭本企业资质证书方可经营)。
|
门窗、建筑节能产品、节能环保产品、钢结构、玻璃钢材料、玻璃制品、玻璃销售;铝合金制品的生产(限分支机构);铝合金制品、玻璃的加工(限分支机构);木门窗、金属门窗、保温门窗、钢结构、特种玻璃、玻璃制品的制造(限分支机构);金属门窗工程施工;五金机电产品的生产(限分支机构)、销售、研****;五金建材、机械设备、五金产品及电子产品、装饰装修材料、玻璃钢制品的批****;五金、家具及室内装饰材料、装修用玻璃的零售;建筑节能产品的维护;建筑节能产品的研****;建筑幕墙工程专业承包;建筑幕墙工程设计;建筑工程后期装饰、装修和清理;公共建筑装饰和装修;建筑装修装饰工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;钢结构工程专业承包;玻璃钢制品安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-07-31 | 股东变更 |
王光强 ,王湘衡
|
王光强 ,王湘衡
|
3 | 2020-07-31 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王湘衡 [退出]
|
王文建 [新增]
|
5 | 2020-07-31 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2800.000000万人民币( + 180% )
|
6 | 2017-05-10 | 联络员备案 |
李红清 备案手机:*****
|
王光强 备案手机:*****
|
7 | 2011-06-22 | 投资人(股权)变更 |
王湘衡出资 160.00000万元 人民币;王光强出资 40.00000万元 人民币
|
王湘衡出资 800.00000( + 400% )万元 人民币 ;王光强出资 200.00000( + 400% )万元 人民币
|
8 | 2011-06-22 | 注册资本变更 |
200.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|
9 | 2011-06-22 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资200.0
|
股东实际出资1000.0
|
10 | 2008-05-09 | 法定代表人变更 |
王湘衡
|
王光强
|