序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵奕(执董) | 70% | 35万人民币 |
2 | 陈宇家(监事) | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵奕(执董)
|
|
2 |
陈宇家(监事)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-13 | 联络员备案 |
刘耀明 备案手机:*****
|
赵奕(执董) 备案手机:*****
|
2 | 2016-01-06 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:赵奕(执董);成员:赵奕(执董);成员:陈宇家(监事);成员:刘耀明;
|
3 | 2016-01-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:赵奕(执董);成员:赵奕(执董);成员:陈宇家(监事);成员:刘耀明;
|
4 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈宇家(监事)
|
5 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
赵奕(执董)
|
6 | 2015-12-30 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2015-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年10月31日 至 2015年12月31日
|
2005年10月31日 至 2055年10月30日
|
8 | 2015-12-30 | 监事备案 |
|
陈宇家(监事) [新增]
|
9 | 2015-12-30 | 经理备案 |
|
赵奕(执董) [新增]
|
10 | 2015-12-30 | 住所变更 |
长沙市河西科教新村3区1栋401室
|
湖南省长沙市岳麓区科教新村3区1栋401室
|