序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗丹萍 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗丹萍
|
|
2 |
刘大元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
罗丹萍 *** 备案手机:***
|
罗丹萍 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张成锦 [退出]
|
罗丹萍 [新增]
|
3 | 2019-12-04 | 财务负责人 |
张成锦 ***
|
罗丹萍 ***
|
4 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦晶 [退出]
|
刘大元 [新增]
|
5 | 2019-12-04 | 联络员备案 |
秦晶 *** 备案手机:***
|
罗丹萍 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-12-04 | 股东变更 |
张成锦 [退出]
|
罗丹萍 [新增]
|
7 | 2019-12-04 | 法定代表人变更 |
张成锦
|
罗丹萍
|
8 | 2019-12-04 | 章程备案 |
无
|
2019-12-03新章程。
|
9 | 2019-12-03 | 联络员备案 |
秦晶 *** 备案手机:***
|
秦晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-12-20 | 联络员备案 |
秦桂芳 *** 备案手机:***
|
秦晶 *** 备案手机:***
|