序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭艳 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭艳
|
|
2 |
谭艳雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-10 | 联络员备案 |
谭艳 *** 备案手机:***
|
谭艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-04 | 章程备案 |
无
|
2019-09-03新章程
|
3 | 2019-09-04 | 财务负责人 |
梁爱群 ***
|
谭艳 ***
|
4 | 2019-09-04 | 股东变更 |
周展阳 [退出]
|
谭艳 [新增]
|
5 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周展阳 [退出]
|
谭艳 [新增]
|
6 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
周展阳
|
谭艳
|
7 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁秀芳 [退出]
|
谭艳雄 [新增]
|
8 | 2019-08-27 | 联络员备案 |
梁爱群 *** 备案手机:***
|
梁爱群 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-08-27 | 联络员备案 |
梁爱群 *** 备案手机:***
|
谭艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|