序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范天杰 | 69.75% | 697.5万人民币 |
2 | 李远 | 24.25% | 242.5万人民币 |
3 | 潘玉 | 6% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘玉
|
|
2 |
李远
|
|
3 |
范天杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李远
|
李远
|
2 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-27新章程
|
3 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范天杰
|
范天杰
|
4 | 2021-12-28 | 股东变更 |
范天杰 ,李远 ,潘玉 ,王必成 [退出]
|
范天杰 ,李远 ,潘玉
|
5 | 2020-07-06 | 股东变更 |
范天杰 ,李远
|
范天杰 ,李远 ,潘玉 , [新增]王必成 [新增]
|
6 | 2020-07-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-03新章程
|
7 | 2020-07-01 | 联络员备案 |
范天杰 *** 备案手机:***
|
范天杰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-09-25 | 章程备案 |
无
|
2019-09-25新章程
|
9 | 2019-09-25 | 股东变更 |
陈星宇 , [退出]范天杰
|
范天杰 ,李远 [新增]
|