序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江兴华 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 刘家康 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江兴华
|
|
2 |
刘家康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 联络员备案 |
江兴华 *** 备案手机:***
|
江兴华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-08 | 地址变更 |
长沙市天心区新开铺附61号013栋406房
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心3113
|
3 | 2019-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-07章程第二条、增加第十一章
|
4 | 2018-10-16 | 股东变更 |
付健 , [退出]李翼 [退出]
|
江兴华 , [新增]刘家康 [新增]
|
5 | 2018-10-16 | 财务负责人 |
|
卿宗文 ***
|
6 | 2018-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李翼 [退出]
|
刘家康 [新增]
|
7 | 2018-10-16 | 联络员备案 |
刘文军 *** 备案手机:***
|
江兴华 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-10-16 | 章程备案 |
无
|
2018-10-08公司新章程
|
9 | 2018-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付健 [退出]
|
江兴华 [新增]
|
10 | 2018-10-16 | 法定代表人变更 |
付健
|
江兴华
|