序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张桂林 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱闯
|
|
2 |
宋超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 联络员备案 |
朱闯 *** 备案手机:***
|
李思正 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋超
|
宋超
|
3 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张彩明 [退出]
|
朱闯 [新增]
|
4 | 2020-03-31 | 法定代表人变更 |
张彩明
|
朱闯
|
5 | 2020-03-31 | 章程备案 |
无
|
2020-03-31新章程
|
6 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
陈奕聪 *** 备案手机:***
|
朱闯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
张彩明 *** 备案手机:***
|
陈奕聪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-02-21 | 联络员备案 |
张桂林 *** 备案手机:***
|
张彩明 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-02-21 | 财务负责人 |
张桂林 ***
|
张彩明 ***
|
10 | 2019-02-21 | 地址变更 |
浏阳经济技术开****区康宁路198号
|
浏阳经济技术开****区康宁路106号东润万象城C区132号
|