序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲中燃能源有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁立
|
|
2 |
梁田
|
|
3 |
彭笳琴
|
|
4 |
宁淮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 法定代表人变更 |
张丙爱
|
梁立
|
2 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张丙爱 [退出]彭笳琴梁田
|
梁田彭笳琴梁立 [新增]
|
3 | 2022-04-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-19原章程第十九条修改为 公司设经理一人,由董事会聘任和解聘,经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东决定和董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟定公司内部管理机构设置方案;(四)拟定公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章。
|
4 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁田
|
5 | 2020-02-21 | 联络员备案 |
唐蕊 *** 备案手机:***
|
李静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江海燕 [退出]
|
宁淮 [新增]
|
7 | 2019-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戚邦权 [退出]逄锦阁 [退出]宋华斌 [退出]
|
梁田 [新增]张丙爱 [新增]彭笳琴 [新增]
|
8 | 2019-11-12 | 法定代表人变更 |
戚邦权
|
张丙爱
|
9 | 2018-04-11 | 联络员备案 |
林丽行 *** 备案手机:***
|
唐蕊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-07第二章第八条
|