序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李艳 | 20% | 100.0万人民币 |
2 | 陈英 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 张振宏 | 20% | 100.0万人民币 |
4 | 覃东风 | 20% | 100.0万人民币 |
5 | 肖辉元 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖辉元
|
|
2 |
覃东风
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 章程备案 |
无
|
2022-06-02废除原章程,通过新章程
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李艳 [退出]
|
覃东风 [新增]
|
3 | 2021-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-13第八条、第二十七条
|
4 | 2021-04-21 | 股东变更 |
陈英 ,李艳 ,袁庆 , [退出]张振宏 ,覃东风
|
陈英 ,李艳 ,肖辉元 , [新增]张振宏 ,覃东风
|
5 | 2021-04-21 | 地址变更 |
株洲县龙潭镇龙潭村和平组
|
株洲市渌口区龙潭镇龙潭村和平组
|
6 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易勇 [退出]
|
肖辉元 [新增]
|
7 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
易勇
|
肖辉元
|
8 | 2019-05-11 | 联络员备案 |
袁庆 *** 备案手机:***
|
张振宏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-07-14 | 法定代表人变更 |
张振宏
|
易勇
|
10 | 2017-07-14 | 住所变更 |
株洲县龙潭乡太平村和平组
|
株洲县龙潭镇龙潭村和平组
|