序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市云龙****展投资控股集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周焕青
|
|
2 |
胡晋魁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 股东变更 |
株洲经济开****区投资控股集团有限公司 , [退出]株洲经投房地产开****有限公司 , [退出]株洲市云龙****展投资控股集团有限公司
|
株洲市云龙****展投资控股集团有限公司
|
2 | 2021-03-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2021-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-12修改公司章程第六条
|
4 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯水英 [退出]周玉辉 [退出]
|
胡晋魁 [新增]
|
5 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤学工 [退出]蒋伟平 [退出]彭忠 [退出]
|
周焕青 [新增]
|
6 | 2020-10-29 | 章程备案 |
无
|
2020-10-23新章程备案
|
7 | 2020-10-29 | 法定代表人变更 |
蒋经纲
|
周焕青
|
8 | 2019-07-02 | 章程备案 |
无
|
2019-06-14新章程备案
|
9 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周柯 [退出]蒋伟平文轶翔 [退出]
|
汤学工 [新增]蒋伟平彭忠 [新增]
|
10 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯水英宋卫强 [退出]
|
冯水英周玉辉 [新增]
|