序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文 | 70% | 70万人民币 |
2 | 刘小平 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文
|
|
2 |
刘小平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-17 | 地址变更 |
株洲市荷塘区桂花办事处戴家岭村砚塘坡组043号
|
株洲市石峰区(待定)
|
2 | 2020-01-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-03住所
|
3 | 2020-01-17 | 地址变更 |
株洲市石峰区(待定)
|
株洲市石峰区人民北路38号
|
4 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
刘文 *** 备案手机:***
|
刘文 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
刘文 *** 备案手机:***
|
刘文 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-23 | 联络员备案 |
刘文 *** 备案手机:***
|
刘文 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
刘文 备案手机:*****
|
刘文 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
伍光明 备案手机:*****
|
刘文 备案手机:*****
|