序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙光辉 | 50% | 100万人民币 |
2 | 周群 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙光辉
|
|
2 |
周群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈润东 [退出]
|
周群 [新增]
|
2 | 2018-07-17 | 股东变更 |
沈辉 , [退出]孙光辉
|
孙光辉 ,周群 [新增]
|
3 | 2018-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-26股东。
|
4 | 2017-10-12 | 股东变更 |
孙光辉 ,杨国新 [退出]
|
沈辉 , [新增]孙光辉
|
5 | 2017-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国新 [退出]
|
沈润东 [新增]
|
6 | 2017-10-12 | 投资人(股权)变更 |
杨国新 出资 66万人民币; [退出]孙光辉 出资 134万人民币;
|
沈辉 出资 100万人民币; [新增]孙光辉 出资 100( - 25.37313% )万人民币;
|
7 | 2017-10-12 | 监事备案 |
杨国新 [退出]
|
沈润东 [新增]
|
8 | 2017-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-09-27股东。
|