序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张康 | 100% | 1080.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张康
|
|
2 |
陈苗
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲市小天科技有限责任公司云龙分公司
|
舒朝飞 | 2020-06-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒朝飞 [退出]
|
张康 [新增]
|
2 | 2020-11-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-16法定代表人、股东。
|
3 | 2020-11-17 | 股东变更 |
舒朝飞 [退出]
|
张康 [新增]
|
4 | 2020-11-17 | 法定代表人变更 |
舒朝飞
|
张康
|
5 | 2020-06-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-18股东。
|
6 | 2020-06-23 | 股东变更 |
吴晓 [退出]
|
舒朝飞 [新增]
|
7 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
吴晓
|
舒朝飞
|
8 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓 [退出]
|
舒朝飞 [新增]
|
9 | 2018-12-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-06注册资本。
|
10 | 2018-12-18 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1080.000000万人民币( + 980% )
|