序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瞿俊友 | 33% | 33.0万人民币 |
2 | 袁文正 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 熊亮 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 熊智 | 15% | 15.0万人民币 |
5 | 田甜 | 7% | 7.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
瞿俊友
|
|
2 |
李丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡斌 [退出]
|
瞿俊友 [新增]
|
2 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
蔡斌
|
瞿俊友
|
3 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
瞿俊文 [退出]
|
李丹 [新增]
|
4 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊亮 [退出]
|
瞿俊友 [新增]
|
5 | 2021-04-28 | 联络员备案 |
赖云涣 *** 备案手机:***
|
赖云涣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊智 [退出]
|
蔡斌 [新增]
|
7 | 2019-12-25 | 法定代表人变更 |
熊智
|
蔡斌
|
8 | 2019-10-17 | 联络员备案 |
李竹根 *** 备案手机:***
|
赖云涣 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-04-18 | 经营范围变更 |
大型餐馆;会议接待服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
会议接待服务;食品加工与销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-03-12 | 经营范围 |
大型餐馆(中餐类制售,含凉菜,不含生食海产品,不含裱花蛋糕)(《餐饮服务许可证》有效期至2014年6月9日)(《卫生许可证》有效期至2018年1月19日);会议接待服务。
|
大型餐馆;会议接待服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|