序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛定英 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛定英
|
|
2 |
袁香英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-25 | 股东变更 |
强文俊 , [退出]文晓璜 [退出]
|
毛定英 [新增]
|
2 | 2020-03-25 | 法定代表人变更 |
文晓璜
|
毛定英
|
3 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
毛定英
|
4 | 2020-03-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-03-25 | 章程备案 |
无
|
2020-03-25新章程
|
6 | 2017-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-14第三章第七条。
|
7 | 2017-12-25 | 经营范围变更 |
投资咨询、策划、论证。
|
以自有资金(资产)开展房地产项目的投资(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2011-09-27 | 投资人(股权)变更 |
袁香英出资 4.00000万元 人民币; [退出]文晓璜出资 6.00000万元 人民币
|
文晓璜出资 6.00000万元 人民币 ;强文俊出资 4.00000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2008-03-26 | 地址变更 |
芦淞区七一路2号建行三楼
|
湖南省株洲市天元区天平路218号长江中央商务大厦A座805号
|