序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡建 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱喜湘
|
|
2 |
李玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 联络员备案 |
邱献文 *** 备案手机:***
|
邱献文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡建 [退出]
|
邱喜湘 [新增]
|
3 | 2017-10-30 | 董事备案 |
胡建 [退出]
|
邱喜湘 [新增]
|
4 | 2017-10-30 | 经理备案 |
胡建 [退出]
|
邱喜湘 [新增]
|
5 | 2017-10-30 | 法定代表人变更 |
胡建
|
邱喜湘
|
6 | 2017-10-11 | 联络员备案 |
朱优英 备案手机:*****
|
邱献文 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
朱优英 备案手机:*****
|
朱优英 备案手机:*****
|
8 | 2015-12-29 | 股东变更 |
朱优英 [退出]
|
胡建 [新增]
|
9 | 2015-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱优英 [退出]
|
胡建 [新增]
|
10 | 2015-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-12-25股东变更
|