序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 明曦 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 黄诚 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周树斌
|
|
2 |
明曦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
周树斌 *** 备案手机:***
|
周树斌 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-04-08 | 联络员备案 |
周纯 *** 备案手机:***
|
周树斌 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-08 | 法定代表人变更 |
张跃伟
|
周树斌
|
4 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张跃伟 [退出]
|
周树斌 [新增]
|
5 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
黄诚 备案手机:*****
|
周纯 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-12 | 住所变更 |
株洲市芦淞区车站路1号金轮时代广场1栋2307号
|
株洲市芦淞区建设南路338号汉华国际商业城A栋2110号
|
7 | 2017-06-12 | 章程备案 |
无
|
公司住所变更
|
8 | 2017-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄诚 [退出]
|
张跃伟 [新增]
|
9 | 2017-01-16 | 董事备案 |
黄诚 [退出]
|
张跃伟 [新增]
|
10 | 2017-01-16 | 经理备案 |
黄诚 [退出]
|
张跃伟 [新增]
|