序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵艳平 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄暑生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 法定代表人变更 |
黄新华
|
黄暑生
|
2 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄新华 [退出]
|
黄暑生 [新增]
|
3 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵艳平 [退出]
|
黄新华 [新增]
|
4 | 2019-06-21 | 法定代表人变更 |
赵艳平
|
黄新华
|
5 | 2018-12-26 | 联络员备案 |
马建芬 *** 备案手机:***
|
唐卉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-12-21 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区泰山路街道办事处广场社区居委会二楼
|
湖南省株洲市天元区黄河北路689号湘银星城8栋203号
|
7 | 2018-12-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-02第二条
|
8 | 2018-12-07 | 联络员备案 |
唐卉 *** 备案手机:***
|
马建芬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-11-28 | 联络员备案 |
袁利军 *** 备案手机:***
|
唐卉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
袁利军 *** 备案手机:***
|
袁利军 *** 备案手机:***
|