序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹庆强 | 7.01754% | 8万人民币 |
2 | 李瑛 | 5.26316% | 6万人民币 |
3 | 冯海林 | 5.26316% | 6万人民币 |
4 | 杜萍芬 | 5.26316% | 6万人民币 |
5 | 王红艳 | 3.50877% | 4万人民币 |
6 | 吴玉芝 | 3.50877% | 4万人民币 |
7 | 周萍 | 3.50877% | 4万人民币 |
8 | 李丽萍 | 3.50877% | 4万人民币 |
9 | 孙建林 | 3.50877% | 4万人民币 |
10 | 黄文 | 3.50877% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺月华
|
|
2 |
刘昊坤
|
|
3 |
孙洪辉
|
|
4 |
李瑛
|
|
5 |
龙泳红
|
|
6 |
王红艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘昊坤孙洪辉王毓柏 [退出]
|
孙洪辉贺月华 [新增]刘昊坤
|
2 | 2021-06-17 | 法定代表人变更 |
王毓柏
|
贺月华
|
3 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贺月华
|
4 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
王毓柏 *** 备案手机:***
|
贺月华 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄文 [退出]
|
李瑛 [新增]王红艳 [新增]龙泳红 [新增]
|
6 | 2020-10-26 | 章程备案 |
无
|
2020-10-16监事、章程备案
|
7 | 2018-03-07 | 联络员备案 |
曹庆强 *** 备案手机:***
|
王毓柏 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-11-30 | 股东变更 |
曹庆强 ,杜萍芬等30人 [退出]
|
曹庆强 ,陈新喜 , [新增]杜萍芬 , [新增]冯海林 , [新增]贺月华 , [新增]胡灵芝 , [新增]黄文 , [新增]黄友根 , [新增]李冬梅 , [新增]李丽萍 , [新增]李瑛 , [新增]梁进华 , [新增]刘亚希 , [新增]刘昊坤 , [新增]龙泳红 , [新增]宋建凝 , [新增]宋悦红 , [新增]孙洪辉 , [新增]孙建林 , [新增]谭坚 , [新增]汪毕纯 , [新增]王灿辉 , [新增]王红艳 , [新增]王建美 , [新增]王毓柏 , [新增]吴玉芝 , [新增]易艳群 , [新增]钟准 , [新增]周萍 , [新增]周屏利 , [新增]朱强云 [新增]
|
9 | 2017-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹庆强 [退出]
|
孙洪辉 [新增]刘昊坤 [新增]王毓柏 [新增]
|
10 | 2017-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄文
|