序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 82.0226% | 3350.0万人民币 |
2 | 株洲市地产集团有限公司 | 11.12178% | 454.24万人民币 |
3 | 冶钢集团有限公司 | 2.93812% | 120.0万人民币 |
4 | 潍柴动力股份有限公司 | 2.44844% | 100.0万人民币 |
5 | 常州光洋轴承股份有限公司 | 0.73453% | 30.0万人民币 |
6 | 宜春市国有资本控股有限公司 | 0.73453% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗太平
|
|
2 |
潘晓东
|
|
3 |
周海
|
|
4 |
吴东立
|
|
5 |
孙海宁
|
|
6 |
黄兰
|
|
7 |
罗伟峰
|
|
8 |
袁晓波
|
|
9 |
彭丽萍
|
|
10 |
熊跃飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
株洲齿轮股份有限公司南京经营部
|
徐海明 | 1998-08-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丰丰 [退出]彭丽萍熊跃飞
|
彭丽萍熊跃飞袁晓波 [新增]
|
2 | 2021-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-28第三条、第十二条
|
3 | 2021-05-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
株洲市土地资产经营有限公司;宜春齿轮厂;维柴动力股份有限公司;常州市光洋轴承有限公;株洲市国有资产投资经营有限公司;冶钢集团有限公司;
|
冶钢集团有限公司;常州市光洋轴承有限公;株洲市地产集团有限公司; [名称变更]维柴动力股份有限公司;株洲市国有资产投资经营有限公司;宜春齿轮厂;
|
4 | 2021-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗太平吴东立周海潘晓东孙海宁吴娜 [退出]孙军 [退出]
|
黄兰 [新增]吴东立周海罗伟峰 [新增]孙海宁潘晓东罗太平
|
5 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
彭丽萍 *** 备案手机:***
|
李阳萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙海宁 [退出]雷克干 [退出]万代琼 [退出]
|
彭丽萍 [新增]熊跃飞 [新增]王丰丰 [新增]
|
7 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
罗太平
|
8 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊永生 [退出]李建华 [退出]龙九文 [退出]赵尚吾 [退出]罗太平张亚军 [退出]肖衡 [退出]罗干忠 [退出]
|
罗太平潘晓东 [新增]孙海宁 [新增]周海 [新增]吴东立 [新增]吴娜 [新增]孙军 [新增]
|
9 | 2017-06-28 | 监事备案 |
孙海宁 [退出]雷克干 [退出]万代琼 [退出]
|
彭丽萍 [新增]熊跃飞 [新增]王丰丰 [新增]
|
10 | 2017-06-28 | 经理备案 |
|
罗太平 [新增]
|