序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪正根 | 63.24% | 682.992万人民币 |
2 | 刘雪梅 | 23% | 248.4万人民币 |
3 | 刘碉 | 10% | 108.0万人民币 |
4 | 吴建军 | 3.76% | 40.608万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建军
|
|
2 |
汪正根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 章程备案 |
无
|
2021-01-25股权转让
|
2 | 2021-02-01 | 股东变更 |
湖南龙新净水科技有限公司 , [退出]刘碉 ,汪正根 ,吴建军
|
刘碉 ,刘雪梅 , [新增]汪正根 ,吴建军
|
3 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
王雨平
|
吴建军
|
4 | 2020-06-16 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区栗雨工业园52区千禧厂房101号
|
湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A2栋101-4号
|
5 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王雨平 [退出]
|
吴建军 [新增]
|
6 | 2020-06-16 | 经营期限 |
2009年4月1日 至 2029年3月31日
|
2009年4月1日 至 长期
|
7 | 2020-06-16 | 股东变更 |
湖南龙新净水科技有限公司 ,刘碉 ,汪正根 ,吴建军
|
湖南龙新净水科技有限公司 ,刘碉 ,汪正根 ,吴建军
|
8 | 2020-06-16 | 章程备案 |
无
|
2020-06-11提交新章程
|
9 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴建军
|
吴建军
|
10 | 2019-06-21 | 股东变更 |
长沙龙新净水科技有限公司 ,刘碉 ,汪正根 ,吴建军
|
湖南龙新净水科技有限公司 , [名称变更]刘碉 ,汪正根 ,吴建军
|