序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈子楠 | 100% | 120.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗珍娥
|
|
2 |
李容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 联络员备案 |
刘文晶 *** 备案手机:***
|
罗珍娥 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈子楠 [退出]
|
罗珍娥 [新增]
|
3 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-12新章程
|
4 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
陈子楠
|
罗珍娥
|
5 | 2021-03-08 | 章程备案 |
无
|
2021-03-05新章程
|
6 | 2021-03-08 | 地址变更 |
湖南省株洲市茶陵县城关镇腊园街建新路103号
|
湖南省株洲市茶陵县云阳街道办事处东山坝村一组
|
7 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光明 [退出]
|
李容 [新增]
|
8 | 2021-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈子楠
|
陈子楠
|
9 | 2020-10-23 | 联络员备案 |
陈子楠 *** 备案手机:***
|
刘文晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|