序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘登才 | 75% | 37.5万人民币 |
2 | 刘平平 | 25% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘登才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 联络员备案 |
张芳芝 *** 备案手机:***
|
陈秀双 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-07 | 联络员备案 |
汪丹丹 *** 备案手机:***
|
张芳芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-07 | 联络员备案 |
张芳芝 *** 备案手机:***
|
张芳芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
刘登才 备案手机:*****
|
汪丹丹 备案手机:*****
|
5 | 2016-07-26 | 经营范围变更 |
物业管理(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
物业管理;停车场运营管理;场地租赁;水电安装;代收代缴水电费;家政服务;广告业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
6 | 2016-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 公司经营范围变更。
|
7 | 2016-05-30 | 联络员备案 |
刘登才 备案手机:*****
|
刘登才 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-17 | 经营范围变更 |
物业管理(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
物业管理(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2014-12-18 | 投资人(股权)变更 |
刘平平苏继财 [退出]刘登才
|
刘登才刘平平
|
10 | 2014-09-22 | 股东变更 |
李雁伟 [退出]刘平平苏继财周涛 [退出]
|
刘登才 [新增]刘平平苏继财
|