序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 樊登松 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊登松
|
|
2 |
赵子影
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 联络员备案 |
樊登松 *** 备案手机:***
|
刘玉露 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
樊登松 *** 备案手机:***
|
樊登松 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
樊登松 *** 备案手机:***
|
樊登松 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
樊登松 *** 备案手机:***
|
樊登松 *** 备案手机:***
|