序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 包娜 | 90% | 98.1万人民币 |
2 | 马高峰 | 10% | 10.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
包娜
|
|
2 |
马高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-02-24新章程
|
2 | 2021-03-02 | 注册资本变更 |
218万人民币
|
109.000000万人民币( - 50% )
|
3 | 2021-03-02 | 股东变更 |
包娜 ,刘志强 , [退出]马高峰
|
包娜 ,马高峰
|
4 | 2021-01-04 | 法定代表人变更 |
殷翠娥
|
包娜
|
5 | 2021-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷翠娥 [退出]
|
包娜 [新增]
|
6 | 2021-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包娜 [退出]
|
马高峰 [新增]
|
7 | 2021-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志强 [退出]
|
包娜 [新增]
|
8 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马高峰 [退出]
|
包娜 [新增]
|
9 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
包娜 [退出]
|
殷翠娥 [新增]
|
10 | 2017-09-05 | 经理备案 |
包娜 [退出]
|
殷翠娥 [新增]
|