序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大汉物流股份有限公司 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 付加祥 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢光举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 联络员备案 |
焦庆 *** 备案手机:***
|
刘婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-11-10 | 联络员备案 |
刘婷 *** 备案手机:***
|
焦庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-05-17 | 联络员备案 |
邹欣 *** 备案手机:***
|
焦庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-06-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月10日 至 2017年7月3日
|
2007年7月10日 至 长期
|
5 | 2017-06-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-06第九章第三十二条
|
6 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
蔡娟 备案手机:*****
|
蔡娟 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
蔡娟 备案手机:*****
|
邹欣 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2014-03-24 | 住所变更 |
株洲市石峰区建设北路34号2栋1号门面(户室号101号)
|
株洲市石峰区铁东路1号中南金属材料物流大市场8栋6-8号
|
9 | 2011-09-07 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资1000.0
|
股东实际出资1000.0
|
10 | 2011-03-29 | 法定代表人变更 |
付加祥
|
谢光举
|