序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘金连 | 97% | 970.0万人民币 |
2 | 贺李毅 | 2% | 20.0万人民币 |
3 | 李志文 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭飞
|
|
2 |
刘金连
|
|
3 |
贺李毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-16 | 联络员备案 |
易凌帆 *** 备案手机:***
|
覃晶晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-02-02 | 地址变更 |
湖南省株洲市天元区庐山路333号福泰国际1栋2013室
|
湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号B座903-5
|
3 | 2018-02-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-17第二条
|
4 | 2017-10-24 | 住所变更 |
长沙高新开****区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼A873房
|
湖南省株洲市天元区庐山路333号福泰国际1栋2013室
|
5 | 2017-10-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-18第一章第二条
|
6 | 2017-06-25 | 联络员备案 |
李月 备案手机:*****
|
易凌帆 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺李毅 [退出]
|
谭飞 [新增]
|
8 | 2016-03-03 | 董事备案 |
贺李毅 [退出]
|
谭飞 [新增]
|
9 | 2016-03-03 | 法定代表人变更 |
贺李毅
|
谭飞
|
10 | 2016-03-03 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
1000.0000万人民币( + 400% )
|