序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑来彬 | 26% | 520.0万人民币 |
2 | 文建 | 25% | 500.0万人民币 |
3 | 余正平 | 25% | 500.0万人民币 |
4 | 席道点 | 24% | 480.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李芯
|
|
2 |
郑来彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-07-27第五章;第六条,郑来彬,认缴出资额1020万元整人民币,出资方式:货币,出资时间:2052年6月30日,出资比例:51%,李芯,认缴出资额980万元整人民币,出资方式:货币,出资时间:2052年6月30日,出资比例:49%
|
2 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文建 [退出]
|
郑来彬 [新增]
|
3 | 2022-07-29 | 股东变更 |
文建 , [退出]席道点 , [退出]余正平 , [退出]郑来彬
|
李芯 , [新增]郑来彬
|
4 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑来彬 [退出]
|
李芯 [新增]
|
5 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李芯
|
李芯
|
6 | 2022-07-05 | 章程备案 |
无
|
2022-07-04第四章;第五条,公司的法定代表人由经理担任
|
7 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑来彬
|
郑来彬
|
8 | 2022-07-05 | 法定代表人变更 |
郑来彬
|
李芯
|
9 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑来彬 [退出]
|
李芯 [新增]
|