序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄立涛 | 100% | 8100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄立涛
|
|
2 |
赵晓波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中邦餐饮管理有限公司株洲天元区分公司
|
黄立涛 | 2021-11-25 |
2 |
湖南中邦餐饮管理有限公司芦淞分公司
|
黄立涛 | 2020-09-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 注册资本变更 |
3100万人民币
|
8100.000000万人民币( + 161.29032% )
|
2 | 2022-04-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-26章程修正案
|
3 | 2022-04-28 | 股东变更 |
黄立涛
|
黄立涛
|
4 | 2022-03-11 | 联络员备案 |
张许庆 *** 备案手机:***
|
张许庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-02-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-25第五条
|
6 | 2022-02-28 | 股东变更 |
黄立涛
|
黄立涛
|
7 | 2022-02-28 | 注册资本变更 |
2100万人民币
|
3100.000000万人民币( + 47.61905% )
|
8 | 2022-02-26 | 联络员备案 |
张许庆 *** 备案手机:***
|
张许庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2022-02-16 | 联络员备案 |
张许庆 *** 备案手机:***
|
张许庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2022-01-05 | 联络员备案 |
张许庆 *** 备案手机:***
|
张许庆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|