序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金洲 | 16.67% | 20万人民币 |
2 | 谢志辉 | 16.67% | 20万人民币 |
3 | 莫开春 | 16.67% | 20万人民币 |
4 | 易伏军 | 16.67% | 20万人民币 |
5 | 谭远和 | 16.67% | 20万人民币 |
6 | 闫奇 | 16.67% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫奇
|
|
2 |
易伏军
|
|
3 |
张金洲
|
|
4 |
谢志辉
|
|
5 |
谭远和
|
|
6 |
莫开春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-18第三条、第三十条、第三十一条
|
2 | 2020-11-19 | 住所变更 |
株洲县淦田镇官塘村颜家组14号
|
株洲市渌口区淦田镇官塘村颜家组14号
|
3 | 2020-11-19 | 联络员备案 |
闫绵迪 *** 备案手机:***
|
闫奇 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-11-19 | 法定代表人变更 |
闫绵迪
|
闫奇
|
5 | 2017-11-27 | 住所变更 |
株洲县平山乡官塘村颜家组14号
|
株洲县淦田镇官塘村颜家组14号
|
6 | 2017-11-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-20第一章第三条
|