序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 联络员备案 |
谭旺 *** 备案手机:***
|
黄慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
刘雨阳 *** 备案手机:***
|
谭旺 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
郭慧 *** 备案手机:***
|
刘雨阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-05-10 | 联络员备案 |
刘雨阳 *** 备案手机:***
|
刘雨阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-05-10 | 联络员备案 |
刘雨阳 *** 备案手机:***
|
郭慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-03-18 | 负责人变更 |
吴建勇 [退出]
|
刘觉远 [新增]
|
7 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
余浩伟 *** 备案手机:***
|
刘雨阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|