序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文青青 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文青青
|
|
2 |
谢阳益
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-10 | 清算组备案 |
无
|
负责人:文青青;成员:谢阳益;
|
2 | 2018-07-10 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:文青青;成员:谢阳益;
|
3 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
谢阳益 备案手机:*****
|
谢阳益 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-23 | 联络员备案 |
谢阳益 备案手机:*****
|
谢阳益 备案手机:*****
|
5 | 2015-04-17 | 股东变更 |
范良伟 [退出]范永建 [退出]
|
文青青 [新增]
|
6 | 2015-04-17 | 法定代表人变更 |
范良伟
|
文青青
|
7 | 2015-04-17 | 企业类型变更 |
9230
|
9231
|
8 | 2015-04-17 | 投资人(股权)变更 |
范良伟出资 25.00000万元 人民币; [退出]范永建出资 25.00000万元 人民币 [退出]
|
文青青出资 50.00000万元 人民币
|
9 | 2015-04-16 | 投资人(股权)变更 |
范永建范良伟
|
范良伟范永建
|
10 | 2015-04-16 | 一般代表变更 |
株洲市工商行政管理局直属市场分局
|
株洲市工商行政管理局荷塘分局
|