序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 攸县市场服务中心 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建辉
|
|
2 |
尹玉梅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
攸县市场建设有限公司至圣分公司
|
黄建辉 | 2011-05-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 股东变更 |
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 [退出]
|
攸县市场服务中心 [新增]
|
2 | 2021-07-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-12股东变更
|
3 | 2021-05-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-31股东变更
|
4 | 2021-05-31 | 股东变更 |
攸县市场服务中心 [退出]
|
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 [新增]
|
5 | 2021-05-06 | 股东变更 |
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 [退出]
|
攸县市场服务中心 [新增]
|
6 | 2021-05-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司; [退出]
|
攸县市场服务中心; [新增]
|
7 | 2021-05-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-06股东变更
|
8 | 2019-10-12 | 股东变更 |
攸县市场服务中心 [退出]
|
湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 [新增]
|
9 | 2019-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宁宇新 [退出]
|
黄建辉 [新增]
|
10 | 2019-10-12 | 法定代表人变更 |
宁宇新
|
黄建辉
|