序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭建军 | 70% | 700万人民币 |
2 | 胡柏林 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭建军
|
|
2 |
胡柏林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-21新章程
|
2 | 2021-04-21 | 股东变更 |
陈佳红 , [退出]胡柏林 ,彭良 [退出]
|
胡柏林 ,谭建军 [新增]
|
3 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭建军
|
谭建军
|
4 | 2020-03-09 | 法定代表人变更 |
谭仲萍
|
谭建军
|
5 | 2019-03-22 | 联络员备案 |
彭新娥 *** 备案手机:***
|
刘蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-10-21 | 法定代表人变更 |
彭良
|
谭仲萍
|
7 | 2014-05-14 | 投资人(股权)变更 |
彭良刘亦文 [退出]胡柏林
|
彭良陈佳红 [新增]胡柏林
|