序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤飞飞 | 35% | 525.0万人民币 |
2 | 皮鹏 | 30% | 450.0万人民币 |
3 | 谢军飞 | 30% | 450.0万人民币 |
4 | 何小青 | 5% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢军飞
|
|
2 |
汤飞飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南顺辉物流有限公司株洲分公司
|
谢军飞 | 2014-04-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢军飞 [退出]
|
汤飞飞 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 法定代表人变更 |
汤飞飞
|
谢军飞
|
3 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤飞飞 [退出]
|
谢军飞 [新增]
|
4 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
张燕玉 *** 备案手机:***
|
谢晨敏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-10-15 | 联络员备案 |
贺红 *** 备案手机:***
|
张燕玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
喻红兵 *** 备案手机:***
|
贺红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-11-20 | 分公司/分支机构备案 |
|
湖南顺辉物流有限公司株洲分公司;
|
8 | 2015-11-20 | 经营范围变更 |
普通货运(凭许可证、审批文件经营);大型物件运输(凭许可证、审批文件经营);配送,货物分拣仓装加工;物流设备管理;物流信息咨询;供应链管理。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
普通货运(凭许可证、审批文件经营);大型物件运输(凭许可证、审批文件经营);配送,货物分拣仓装加工;物流设备管理;物流信息咨询;供应链管理。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
9 | 2015-11-20 | 财务负责人 |
|
喻红兵
|
10 | 2015-11-20 | 住所变更 |
湖南省株洲市天元区学士街道白鹤社区(学士金刚石厂)
|
湖南省株洲市天元区炎帝广场城市星座A栋608号
|