序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖建伟 | 29% | 87万人民币 |
2 | 文瑛 | 25% | 75万人民币 |
3 | 杨雷 | 20% | 60万人民币 |
4 | 郭建光 | 15% | 45万人民币 |
5 | 袁再根 | 10% | 30万人民币 |
6 | 田勇 | 1% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁再根
|
|
2 |
杨雷
|
|
3 |
肖建伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文瑛 [退出]
|
袁再根 [新增]
|
2 | 2021-07-26 | 法定代表人变更 |
文瑛
|
袁再根
|
3 | 2021-07-26 | 章程备案 |
无
|
2021-06-21启用新章程。变更法定代表人
|
4 | 2018-12-06 | 法定代表人变更 |
陈世林
|
文瑛
|
5 | 2018-12-06 | 联络员备案 |
陈世林 *** 备案手机:***
|
文瑛 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-12-06 | 股东变更 |
陈世林 , [退出]田勇 ,文洪宇 , [退出]文瑛 ,肖建伟 ,杨雷
|
郭建光 , [新增]田勇 ,文瑛 ,肖建伟 ,杨雷 ,袁再根 [新增]
|
7 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈世林 [退出]
|
文瑛 [新增]
|
8 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈世林 [退出]
|
杨雷 [新增]
|
9 | 2017-07-14 | 股东变更 |
陈世林
|
陈世林 ,田勇 , [新增]文洪宇 , [新增]文瑛 , [新增]肖建伟 , [新增]杨雷 [新增]
|
10 | 2017-07-14 | 住所变更 |
湖南省株洲市天元区珠江南路珠江丽园23栋709号
|
湖南省株洲市荷塘区红旗中路46号B栋502号
|