序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘凌姬 | 95% | 47.5万人民币 |
2 | 易璨 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘凌姬
|
|
2 |
殷雾明
|
|
3 |
易璨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 法定代表人变更 |
易璨
|
刘凌姬
|
2 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘凌姬 [退出]
|
殷雾明 [新增]
|
3 | 2021-11-24 | 章程备案 |
无
|
2021-11-10废除旧章程,通过新章程
|
4 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易璨 [退出]
|
刘凌姬 [新增]
|
5 | 2021-11-05 | 联络员备案 |
易璨 *** 备案手机:***
|
易璨 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-07-24 | 联络员备案 |
徐海蓉 *** 备案手机:***
|
易璨 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纪思伟 [退出]
|
刘凌姬 [新增]
|
8 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐海蓉 [退出]
|
易璨 [新增]
|
9 | 2019-07-24 | 法定代表人变更 |
徐海蓉
|
易璨
|
10 | 2019-07-24 | 股东变更 |
纪少辉 , [退出]徐海蓉 [退出]
|
刘凌姬 , [新增]易璨 [新增]
|