序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜显义 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 陈学松 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘少成
|
|
2 |
陈学松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
杜显义
|
刘少成
|
2 | 2020-01-14 | 章程备案 |
无
|
2020-01-14新章程
|
3 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜显义 [退出]
|
刘少成 [新增]
|
4 | 2017-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-12第二章第六条
|
5 | 2017-07-17 | 住所变更 |
湖南省株洲市天元区庐山路277号慈善大厦1913、1914号
|
湖南省株洲市天元区黄河南路98号东鼎紫园1栋111室
|
6 | 2015-11-18 | 股东变更 |
陈学松 ,杜显义
|
陈学松 ,杜显义
|
7 | 2015-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈学松
|
8 | 2015-11-18 | 投资人(股权)变更 |
陈学松 出资 900万人民币;杜显义 出资 2100万人民币;
|
陈学松 出资 300( - 66.66667% )万人民币;杜显义 出资 700( - 66.66667% )万人民币;
|
9 | 2015-11-18 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售(凭资质证经营)。
|
房地产开****、销售(凭资质证经营)。
|
10 | 2015-11-18 | 注册资本(金)变更 |
3000万人民币
|
1000.0000万人民币( - 66.66667% )
|