序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司株洲分行
|
中国农业银行股份有限公司
|
2 | 2022-05-11 | 负责人变更 |
叶扬亚 [退出]
|
阳苏 [新增]
|
3 | 2021-05-18 | 负责人变更 |
潘红升 [退出]
|
叶扬亚 [新增]
|
4 | 2018-06-22 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2018-04-24 | 负责人变更 |
罗巧兰 [退出]
|
潘红升 [新增]
|
6 | 2018-04-24 | 联络员备案 |
黄晓军 *** 备案手机:***
|
张峰 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-03-21 | 负责人变更 |
潘红升
|
潘红升
|
8 | 2017-03-21 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(凭有效的前置许可批件经营)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-03-21 | 联络员备案 |
陈晓玲 备案手机:*****
|
黄晓军 备案手机:*****
|
10 | 2017-03-21 | 财务负责人 |
|
古志坚
|