序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 负责人变更 |
谭振辉 [退出]
|
袁铁平 [新增]
|
2 | 2021-04-05 | 联络员备案 |
李海兰 *** 备案手机:***
|
费菲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-09-27 | 负责人变更 |
罗海平 [退出]
|
谭振辉 [新增]
|
4 | 2017-04-20 | 负责人变更 |
段运华 [退出]
|
罗海平 [新增]
|