序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈军 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颜雪刚
|
|
2 |
陈军
|
|
3 |
陈艳娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 章程备案 |
无
|
2020-11-18同意免去陈军经理职务、法定代表人重新任命颜雪刚公司经理职务、法定代表人,任期三年
|
2 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
陈军
|
颜雪刚
|
3 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈军 [退出]
|
颜雪刚 [新增]
|
4 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈军
|
陈军
|
5 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
颜雪刚
|
陈军
|
6 | 2020-08-13 | 股东变更 |
颜雪刚 [退出]
|
陈军 [新增]
|
7 | 2020-08-13 | 章程备案 |
无
|
2020-08-12(1)同意股东颜雪刚在公司中的100%股权计注册资本200万元转让给陈军,转让后公司股本结构为:股东陈军注册资本200万元,出资方式为货币,出资比例为100%,出资时间:2040年9月20日。 (2)免去颜雪刚公司执行董事兼经理职务,法定代表人,由股东陈军担任执行董事兼经理,法定代表人,任期三年。
|
8 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜雪刚 [退出]
|
陈军 [新增]
|
9 | 2019-09-27 | 章程备案 |
无
|
2019-09-26章程备案
|
10 | 2019-09-27 | 股东变更 |
陈军 [退出]
|
颜雪刚 [新增]
|