序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈涛 | 70% | 665万人民币 |
2 | 郭玉春 | 20% | 190万人民币 |
3 | 陈登魁 | 10% | 95万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈涛
|
|
2 |
董玉平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 注册资本变更 |
800万人民币
|
950.000000万人民币( + 18.75% )
|
2 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30增加注册资本
|
3 | 2021-12-01 | 股东变更 |
陈涛 ,郭玉春
|
陈登魁 , [新增]陈涛 ,郭玉春
|
4 | 2021-09-15 | 股东变更 |
陈登魁 , [退出]陈涛 ,郭玉春
|
陈涛 ,郭玉春
|
5 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈涛
|
6 | 2021-09-15 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
800.000000万人民币( - 84% )
|
7 | 2021-09-15 | 章程备案 |
无
|
2021-09-13启用新章程
|
8 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
张栩源 *** 备案手机:***
|
黄梅花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
史丰瑶 备案手机:*****
|
张栩源 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
张栩源 备案手机:*****
|
张栩源 备案手机:***** (网上办理)
|