序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周光辉 | 69.99% | 4199.4万人民币 |
2 | 谢群力 | 25.01% | 1500.6万人民币 |
3 | 凌梓钊 | 5% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周继松
|
|
2 |
谢群力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
李珍 *** 备案手机:***
|
易卫东 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
文玉琼 *** 备案手机:***
|
李珍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-07-15 | 股东变更 |
凌梓钊 ,谢群力 ,周光辉
|
凌梓钊 ,谢群力 ,周光辉
|
4 | 2016-07-15 | 投资人(股权)变更 |
周光辉 出资 1399.73万人民币;凌梓钊 出资 100万人民币;谢群力 出资 500.27万人民币;
|
周光辉 出资 4199.4( + 200.015% )万人民币;凌梓钊 出资 300( + 200% )万人民币;谢群力 出资 1500.6( + 199.95802% )万人民币;
|
5 | 2016-07-15 | 注册资本(金)变更 |
2000万人民币
|
6000.0000万人民币( + 200% )
|
6 | 2016-07-15 | 出资方式变更 |
凌梓钊 货币100万;周光辉 货币1399.73万;谢群力 货币500.27万;
|
凌梓钊 货币100万;凌梓钊 货币200万;周光辉 货币1399.73万;周光辉 货币2799.67万;谢群力 货币1000.33万;谢群力 货币500.27万;
|
7 | 2016-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-07-05第二章第五条、第三章第六条注册资本、股东出资额、出资比例
|
8 | 2016-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周光辉 [退出]周光辉 [退出]
|
周继松 [新增]
|
9 | 2016-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-16第一章第三条经营范围变更
|
10 | 2016-05-26 | 财务负责人 |
|
彭小兰
|