序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤友谊 | 97.53846% | 6340.0万人民币 |
2 | 刘建蓉 | 2.46154% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤友谊
|
|
2 |
刘建蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
李运娥 *** 备案手机:***
|
文华兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-07-20 | 其他事项备案 |
刘建蓉 出资 160万人民币;汤友谊 出资 4390万人民币;汤少英 出资 1950万人民币;
|
刘建蓉 出资 160万人民币;汤友谊 出资 6340万人民币;
|
3 | 2018-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2018-07-20 | 股东变更 |
刘建蓉 ,汤少英 , [退出]汤友谊
|
刘建蓉 ,汤友谊
|
5 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
刘芳芳 备案手机:*****
|
李运娥 备案手机:*****
|
6 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
蔡秋花 备案手机:*****
|
刘芳芳 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-28 | 注册资本(金)变更 |
4550万人民币
|
6500.0000万人民币( + 42.85714% )
|
8 | 2015-12-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘建蓉;汤友谊;
|
刘建蓉;汤友谊;汤少英; [新增]
|
9 | 2015-12-28 | 经营范围变更 |
房地产开****。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2013-07-11 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资4550.0
|
股东实际出资4550.0
|