序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南电力物流服务有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高尊军
|
|
2 |
刘明富
|
|
3 |
张文岳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 联络员备案 |
洁瑶 *** 备案手机:***
|
洁瑶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-12-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-26对公司章程第八章第二十二条进行修正
|
3 | 2020-12-09 | 经营期限 |
2019年5月7日 至 2020年11月30日
|
2019年5月7日 至 长期
|
4 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
郭锡文
|
高尊军
|
5 | 2020-11-23 | 联络员备案 |
洁瑶 *** 备案手机:***
|
洁瑶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|