序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭慧容 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭慧容
|
|
2 |
谭忠民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
谭慧容 *** 备案手机:***
|
谭慧容 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-09-21 | 法定代表人变更 |
谭瑞胜
|
谭慧容
|
3 | 2020-09-21 | 股东变更 |
谭瑞宝 , [退出]谭瑞胜 , [退出]谢玉华 [退出]
|
谭慧容 [新增]
|
4 | 2020-09-21 | 联络员备案 |
何元华 *** 备案手机:***
|
谭慧容 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-09-21 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
谭瑞胜; [退出]谢玉华; [退出]谭瑞宝; [退出]
|
谭慧容; [新增]
|
6 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭瑞胜 [退出]
|
谭慧容 [新增]
|
7 | 2020-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭瑞宝 [退出]
|
谭忠民 [新增]
|
8 | 2020-09-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2020-09-01 | 联络员备案 |
谭瑞胜 *** 备案手机:***
|
何元华 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年9月12日 至 2017年9月11日
|
2013年9月12日 至 长期
|