序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴邦望 | 33.33333% | 20万人民币 |
2 | 刘召钢 | 16.66667% | 10万人民币 |
3 | 宋阳雀 | 16.66667% | 10万人民币 |
4 | 付建光 | 16.66667% | 10万人民币 |
5 | 丁福得 | 16.66667% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴邦望
|
|
2 |
刘召钢
|
|
3 |
宋阳雀
|
|
4 |
付建光
|
|
5 |
丁福得
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 联络员备案 |
吴邦望 *** 备案手机:***
|
吴邦望 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-14 | 联络员备案 |
吴邦望 *** 备案手机:***
|
吴邦望 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-07-01 | 联络员备案 |
吴邦望 *** 备案手机:***
|
吴邦望 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
吴邦望 *** 备案手机:***
|
吴邦望 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-30 | 住所变更 |
株洲县洲坪乡喜鹊桥村
|
株洲县南洲镇石板桥村杨梅塘组
|
6 | 2018-05-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-29第一章第三条
|