序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 株洲长银光大新能源汽车产业投资基金企业(有限合伙) | 68.19627% | 150100.0万人民币 |
2 | 株洲高科集团有限公司 | 31.80372% | 70000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡扬
|
|
2 |
罗运佳
|
|
3 |
王洪宇
|
|
4 |
朱田径
|
|
5 |
顾宇
|
|
6 |
张星国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
顾宇 *** 备案手机:***
|
顾宇 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-17 | 清算组备案 |
无
|
负责人:蔡扬;成员:顾宇;成员:胡嘉晨;
|
3 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
刘敬平 *** 备案手机:***
|
顾宇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苗小龙 [退出]
|
蔡扬 [新增]
|
5 | 2019-04-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-02第十条、第十一条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、
|
6 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱田径杨浩 [退出]夏文江 [退出]
|
顾宇 [新增]张星国 [新增]朱田径
|
7 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敬平 [退出]杨树枝 [退出]王洪宇
|
王洪宇蔡扬 [新增]罗运佳 [新增]
|
8 | 2019-04-23 | 法定代表人变更 |
苗小龙
|
蔡扬
|
9 | 2019-04-23 | 股东变更 |
天津华泰汽车车身制造有限公司 , [退出]株洲长银光大新能源汽车产业投资基金企业(有限合伙) ,株洲高科集团有限公司
|
株洲长银光大新能源汽车产业投资基金企业(有限合伙) ,株洲高科集团有限公司
|
10 | 2018-05-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-15第十条
|